Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksstadsgade 7, 2. th., 1667 København V (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 8450 Hammel (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2012-12-03 tilføjes Direktion: Torben Axelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Torben Axelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 30, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Direktion: Torben Axelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og aktiebesiddelse samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Legale ejere: Torben Axelsen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-02-01 tilføjes Navne: APULIENTA ApS (offentliggjort 2011-02-02)
Den 2011-02-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Axelsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Stiftere: Torben Axelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Vedtægter: 2011-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-02)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)