Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-27 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: btg@brandstogo.dk (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Navne: BRANDS TO GO ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Stiftere: SIWACCO ApS, Lars Bang (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-05 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Lars Bang (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 2, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 2, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Direktion: Lars Bang (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion indenfor profil- og promotionbranchen. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-27 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: btg@brandstogo.dk (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Navne: BRANDS TO GO ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-01-27 tilføjes Stiftere: SIWACCO ApS, Lars Bang (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2011-01-27 tilføjes Vedtægter: 2011-01-27 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2011-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)