Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Risskov Tandklinik I/S. (offentliggjort 2011-05-10)
Den 2014-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: CBB LEASING ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-07-02 tilføjes Legale ejere: Christian Borgkvist Bloch (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-07-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Borgkvist Bloch (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægepraksis samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-23 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 25, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-28 tilføjes Binavne: TANDLÆGERNE DYBBØLVEJ ApS, TANDLÆGEKLINIKKEN RISSKOV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Direktion: Christian Borgkvist Bloch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2011-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Navne: TANDLÆGE CHRISTIAN BORGKVIST BLOCH ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2011-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-01-28 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Stiftere: CBB - 11 - ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-31)
Den 2011-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)