Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jon Hauge Hansen | 17.12.2010 | |
Kristoffer Schroll | 17.12.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jon Hauge Hansen | 17.12.2010 | 31.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kristoffer Schroll | 17.12.2010 | 31.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
by Relation House ApS (CVR 35659536) | NORMAL | 01.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Intern IT Holding Aps (CVR 30537971) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.06.2014 | 30.06.2016 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |