Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 14, 8300 Odder (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jespern81@gmail.com (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: kaithygesen@hotmail.com (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2015-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 14, 8300 Odder (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2015-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kaithygesen@hotmail.com (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2015-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: kr@advohus.dk (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingsteds Ager 10, 8300 Odder (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kr@advohus.dk (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Tingsteds Ager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)