Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlgade 13, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 11, 1. tv., 1819 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Navne: Socialpolitisk Forening Hovedstaden (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 11, 1. tv., 1819 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-12 tilføjes Hjemmeside: www.socialpolitisk.dk (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-12 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kwindekilde@gmail.com (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-12 tilføjes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 11, 1. tv., 1819 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: kwindekilde@gmail.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 11, 1. tv., 1819 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kwindekilde@gmail.com (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Damtofte Søndre Stræde 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: ovelund@raastof.dk (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 fjernes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damtofte Søndre Stræde 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 168, 2. v., 1705 København V (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ovelund@raastof.dk (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: henrikolsen99@hotmail.com (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 168, 2. v., 1705 København V (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-03-13 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: henrikolsen99@hotmail.com (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-03-13 tilføjes Navne: Socialpolitisk Forening i Hovedstaden (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2011-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-19)