Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Møller Kjelstrup(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Møller Kjelstrup | 05.01.2024 | Koreavej 13, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Torben Kjelstrup | 33434545 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.10.2018 | 4,00 (km) | Vendersgade 29, 1363 København K | Halls Alle 12, 1802 Frederiksberg C |
05.05.2023 | 0,34 (km) | Halls Alle 12, 1802 Frederiksberg C | Constantin Hansens Gade 20, 1799 København V |
11.04.2024 | 0,00 (km) | Constantin Hansens Gade 20, 1799 København V | Constantin Hansens Gade 20, 1799 København V |
19.06.2024 | 10,64 (km) | Constantin Hansens Gade 20, 1799 København V | Koreavej 13, 2300 København S |
Torben Kjelstrup. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 14.03.2011 (4957 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TORBEN KIRKETERP | 11505295 |
Torben Kjeldgaard Klit | 27535704 |
TORBEN KJELDSEN | 15494778 |
Torben Kjelsmark Olesen | 28269544 |
Torben Kjelstrup | 33434545 |
Torben Kjergaard Madsen | 30965205 |
TORBEN KJÆRGAARD LARSEN | 14625291 |
TORBEN KJÆR HOLDING ApS | 10061563 |
TORBEN KJÆR JENSEN | 21599638 |
Torben Kjær | 39099411 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Møller Kjelstrup(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Møller Kjelstrup(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |