Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-22 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sjeldani.dk (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-22 tilføjes Navne: Ejerforeningen for ejendommen Kompagnistræde 3, København K. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 fjernes Navne: Ejerforeningen for ejendommen Kompagnistræde 3, København K. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-10 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-01-08 tilføjes Navne: Ejerforeningen for ejendommen Kompagnistræde 3, København K. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2021-01-07 fjernes Navne: Ejerforeningen Kompagnistræde 3 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2016-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 4, st. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 4, st. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2011-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2011-02-24 tilføjes Navne: Ejerforeningen Kompagnistræde 3 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2011-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-01-10)