Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-06 tilføjes Navne: Tvillinggaard Thy I/S (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-10-05 fjernes Navne: Tvillinggaard I/S (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trapsandevej 86, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Interessenter: Torben Skovgård Nielsen, Annette Skovgård Skou (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2010-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: annette-skou@live.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-01 tilføjes Navne: Tvillinggaard I/S (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2010-08-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Skovgård Nielsen, Annette Skovgård Skou (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2010-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)