Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Gertruds Stræde 4, 3., 1129 København K (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus.ramu@gmail.com (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sankt Gertruds Stræde 4 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 4, 3., 1129 København K (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: rasmus.ramu@gmail.com (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Navne: Ejerforeningen Sankt Gertruds Stræde 4 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 4, 3., 1129 København K (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2011-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus.ramu@gmail.com (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2011-02-21 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sankt Gertruds Stræde 4 (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2011-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-02-23)