Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | direktion |
Povl Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 24.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | bestyrelse |
Povl Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | bestyrelse |
Morten Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | bestyrelse |
Peter Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | bestyrelse |
Povl Erik Aarø-Hansen | 22.09.1942 | 30.12.1997 | formand |
Magdalene Lorenze Schmidt | 22.09.1942 | 24.01.1995 | bestyrelse |
Erik Helm | 22.09.1942 | 07.07.1994 | bestyrelse |