Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Thorvaldsen | 20.07.2021 | 30.09.2022 | direktør |
Allan Thorvaldsen | 07.04.2011 | 18.05.2021 | direktør |
Thomas Holm Jensen | 26.01.2011 | 07.04.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Schei Mathisen | 20.07.2021 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thorvaldsen | 20.07.2021 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Diego D' Ambra | 20.07.2021 | 30.09.2022 | formand |
Claus Schei Mathisen | 26.01.2011 | 18.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Diego D' Ambra | 26.01.2011 | 18.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thorvaldsen | 26.01.2011 | 18.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Holm Jensen | 26.01.2011 | 07.04.2011 | bestyrelsesmedlem |