Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Engin Gülmez | 11.09.2020 | 20.10.2022 | direktør |
Firuz Barbaros Baglikaya | 24.01.2011 | 11.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Engin Gülmez | 22.09.2020 | 20.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Haluk Semiz | 22.09.2020 | 20.10.2022 | formand |
Yigit Tezel | 22.09.2020 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |