Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokbjerg 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Bestyrelse: Jesper Ellegaard Petersen (formand) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Direktion: Kenneth Agner Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-24 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: NTG Nordic Transport Group A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Navne: NTG CONTINENT A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Stiftere: EAT SPEDITION HOLDING A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Agner Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-02 fjernes Bestyrelse: Lars Christoffer Kjær-Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 tilføjes Direktion: Kenneth Agner Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-02 fjernes Direktion: Lars Christoffer Kjær-Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Christoffer Kjær-Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-09-01 fjernes Bestyrelse: Jan Brüggert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Lars Christoffer Kjær-Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Jan Brüggert (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Brüggert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-05-18 fjernes Bestyrelse: Ole Brammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Ellegaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: NTG Nordic Transport Group A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-26 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 15. DECEMBER 2011 ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-25 fjernes Legale ejere: NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2017-11-08 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ellegaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2017-02-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-20 fjernes Bestyrelse: Michael Pürstinger Hjort (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-21 tilføjes Direktion: Jan Brüggert (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-21 fjernes Direktion: Michael Pürstinger Hjort (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokbjerg 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2015-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokmose 2-6, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-12 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 15. DECEMBER 2011 ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Bestyrelse: Birger Karel Witalis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå nationale og internationale transporter og spedition, oplagring og distribution i ind- og udland af alle godsarter samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-05-30 tilføjes Navne: NTG CONTINENT A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-05-29 fjernes Navne: EAT SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokmose 2-6, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2011-01-24 tilføjes Bestyrelse: Birger Karel Witalis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-24 tilføjes Direktion: Michael Pürstinger Hjort (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-24 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Navne: EAT SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 tilføjes Stiftere: EAT SPEDITION HOLDING A/S (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2011-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-02)