Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 91, 2. 29., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2014-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2014-02-20 fjernes Navne: S.G.D. ApS (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2014-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Stiftere: Mogens Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2013-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 fjernes Direktion: Svetoslav Georgiev Dimitrov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 91, 2. 29., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandholms Alle 1, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandholms Alle 1, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Direktion: Svetoslav Georgiev Dimitrov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Direktion: Mogens Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Direktion: Mogens Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er udføre Rengøring- og Entreprenørabejde, Handel og Investering samt hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Navne: S.G.D. ApS (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2011-01-24 fjernes Navne: MTM 2010 ApS (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-15 tilføjes Navne: MTM 2010 ApS (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Vedtægter: 2011-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2011-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Stiftere: Mogens Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)