Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-08-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Max Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Direktion: Christophe Daudigny (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-30 fjernes Navne: CB 15, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Stiftere: Palle Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Max Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 fjernes Bestyrelse: Palle Nørgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 84.211,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-29 tilføjes Vedtægter: 2011-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-14 tilføjes Navne: CB 15, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-13 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET CB15 ApS (offentliggjort 2011-01-21)
Den 2011-02-11 tilføjes Bestyrelse: Palle Nørgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 fjernes Bestyrelse: Bent Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-01-20 tilføjes Bestyrelse: Bent Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Direktion: Christophe Daudigny (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET CB15 ApS (offentliggjort 2011-01-21)
Den 2011-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Stiftere: Palle Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)