Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 4, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 9, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 9, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Allan Viuf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, køb og salg af brændstof og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2011-03-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Legale ejere: AV HOLDING 1978 ApS, SYDVESTJYSK PORTINDUSTRI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: AK BRÆNDSTOF ApS (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-11 tilføjes Reelle ejere: Allan Viuf, Kent Viuf (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Stiftere: SYDVESTJYSK PORTINDUSTRI HOLDING ApS, AV HOLDING 1978 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)