Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2011-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AK BRÆNDSTOF ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømrerfirmaet Allan Viuf A/S. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 4, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 9, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 9, 6683 Føvling (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Allan Viuf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investering og holdingvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Legale ejere: Allan Viuf (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: AV HOLDING 1978 ApS (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-11 tilføjes Reelle ejere: Allan Viuf (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Stiftere: Allan Viuf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)