Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Bibranche | Hovedbranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 2 ApS. (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wesselsmindevej 4, 1., 2850 Nærum (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2015-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-03 tilføjes Direktion: Niels Erik Preisler (direktør) (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-08-03 fjernes Direktion: Christian Wounlund (direktion) (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: DPI EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Preisler (offentliggjort 2017-06-24)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: DPI EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: DPI EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Navne: DPI CW ApS (offentliggjort 2011-06-09)
Den 2011-06-08 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET DR. SELLS VEJ 1 - 7 ApS (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-04-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2011-08-10)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-08-10)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2011-01-14 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET DR. SELLS VEJ 1 - 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Direktion: Christian Wounlund (direktion) (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2011-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET DR. SELLS VEJ 1 - 7 ApS (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Stiftere: MATTER ApS, DPI JOINT VENTURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-20)
Den 2011-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)