Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-17 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkegårdsvej 62, 6230 Rødekro (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkegårdsvej 62, 6230 Rødekro (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-10-20 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkegårdsvej 62, 6230 Rødekro (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Kim Thomas Autzen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Else Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: Kim Thomas Autzen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 fjernes Legale ejere: LIDO ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Thomas Autzen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 fjernes Reelle ejere: Else Jensen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunde Kirkevej 9, 6230 Rødekro (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel herunder køb og salg af egen fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: Komet Trading ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: LIDO INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2011-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunde Kirkevej 9, 6230 Rødekro (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Direktion: Else Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2011-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Legale ejere: LIDO ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Navne: LIDO INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Reelle ejere: Else Jensen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Stiftere: LIDO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Vedtægter: 2011-01-12 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2011-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-19)
Den 2011-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)