Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 41, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-17 fjernes Direktion: Steffen Peder Saaby Sand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-17 fjernes Navne: STEFFEN SAND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Stiftere: Steffen Peder Saaby Sand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 41, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 25, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 25, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Direktion: Steffen Peder Saaby Sand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Navne: STEFFEN SAND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Stiftere: Steffen Peder Saaby Sand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Vedtægter: 2011-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)