Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tower77 ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: EM Property ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Navne: EM Property a/s (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Bestyrelse: Erik Flørnæss Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: em@property.as (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-11-30 fjernes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-09-27 fjernes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Bestyrelse: Kurt Emil Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-23 fjernes Bestyrelse: Camilla Flørnæss Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Camilla Flørnæss Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Kurt Emil Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-19 tilføjes Navne: EM Property a/s (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-01-18 fjernes Navne: OFFICE HOTEL VALBY A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-19 tilføjes Vedtægter: 2018-01-19 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Bestyrelse: Kurt Emil Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-11-28 fjernes Bestyrelse: Christian Janus Erdmann Fürst (formand) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Bestyrelse: Christian Flørnæss Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Flørnæss Mortensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-11-01 fjernes Reelle ejere: Christian Flørnæss Mortensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Janus Erdmann Fürst (formand) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-01-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Egefeld Schimming (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: cfm consult ivs (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Flørnæss Mortensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: HERLEV Holding ApS, cfm consult ivs (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-01 tilføjes Legale ejere: cfm consult ivs (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 fjernes Legale ejere: CCM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-13 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-12-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Egefeld Schimming (formand) (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2014-12-11 fjernes Bestyrelse: Leif Reinholdt Erlandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-18 tilføjes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2011-05-18 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2011-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 10, 1., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 10, 1., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Bestyrelse: Leif Reinholdt Erlandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Erik Flørnæss Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt handel med fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2011-06-01)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Legale ejere: CCM CONSULT ApS, HERLEV Holding ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: OFFICE HOTEL VALBY A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2011-01-11 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Stiftere: Leif Reinholdt Erlandsen, Jesper Egefeld Schimming, Henrik Egefeld Schimming, HERLEV Holding ApS, CCM CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Stiftere: Leif Reinholdt Erlandsen, Jesper Egefeld Schimming, Henrik Egefeld Schimming (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller 2 medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)