Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BERG CPH HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D/LAND ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-21 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-12-05 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-27 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2014-10-27 fjernes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 5, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2012-11-25)
Den 2012-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsparken 40, 2. 25., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2011-12-13)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsparken 40, 2. 25., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2011-12-13)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevænget 12, 3. 1., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevænget 12, 3. 1., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlebo 1, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebo 1, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Direktion: Michael Malberg-Breuning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter, at foretage enkeltstående forretningsmæssige dispositioner i forbindelse hermed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Legale ejere: Michael Malberg-Breuning (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Navne: M. MALBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2011-01-18)
Den 2011-01-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Malberg-Breuning (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Revisor: Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Stiftere: Michael Malberg-Breuning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Vedtægter: 2011-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-18)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)