Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Bæksgård Thomsen | 26.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Siehr Munksgård | 17.01.2011 | 26.09.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bæksgård Thomsen | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Siehr Munksgård | 16.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Freddy Munksgaard | 21.02.2024 | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Høiris Munksgård | 28.03.2023 | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Holmgaard Christensen | 29.06.2018 | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jespersen | 16.06.2017 | 17.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Knudsen | 16.06.2017 | 29.06.2018 | bestyrelsesmedlem |