Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marco Egede Harboe(virk.: 24) Legale ejere, Reelle ejere | 95,83 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Philip Juul Rytter(virk.: 5) Legale ejere | 20,00 % | 40,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
Brian Friedi Klintopp Hetland(virk.: 13) Legale ejere | 46,15 % | 53,85 % | 69,23 % | 84,62 % |
Pct. | 71,43 % | 78,57 % | 85,71 % | 90,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Rudy Koch Jensen(virk.: 9) | 33,33 % | 44,44 % | 44,44 % | 66,67 % |
Thorbjørn Vendelboe Jensen(virk.: 8) | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 50,00 % |
Louise Angela Sørensen Winther(virk.: 10) | 10,00 % | 50,00 % | 80,00 % | 100,00 % |
Pct. | 22,22 % | 44,44 % | 55,55 % | 74,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Philip Juul Rytter | 13.08.2018 | Brordrupvej 15, 4000 Roskilde |
Marco Egede Harboe | 03.02.2020 | Lindevangs Alle 9, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Louise Angela Sørensen Winther | ||
Thorbjørn Vendelboe Jensen |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Dansk Totalentreprise | 32633927 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Højtoftegaard I/S | 19851745 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Rytter Entreprise ApS | 40982302 | NORMAL | Forberedende byggepladsarbejder (431200) |
Rytter Entreprise Holding ApS | 40978151 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
S&K Service | 40714308 | Aktiv | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.09.2011 | 343,80 (km) | Nalmadebro 45, 6300 Gråsten | Købmagergade 2, 1150 København K |
10.10.2011 | 255,08 (km) | Købmagergade 2, 1150 København K | Pindstrupvej 16, 8963 Auning |
14.12.2011 | 255,08 (km) | Pindstrupvej 16, 8963 Auning | Købmagergade 2, 1150 København K |
25.03.2016 | 3,75 (km) | Købmagergade 2, 1150 København K | Lyngbyvej 20, 2100 København Ø |
04.12.2017 | 24,17 (km) | Lyngbyvej 20, 2100 København Ø | Vejledalen 28, 2635 Ishøj |
05.12.2017 | 31,16 (km) | Vejledalen 28, 2635 Ishøj | Brordrupvej 15, 4000 Roskilde |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 25.03.2020 og angivet som gældende fra 23.11.2017 (782 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DANSK TOTAL EJENDOMS ADMINISTRATION A/S | 25326296 |
Dansk Totalentreprise | 32633927 |
Dansk Totalentreprise | 40231250 |
DANSK TOTALENTREPRISE A/S | 15102977 |
Dansktotalentreprise ApS | 30537955 |
DANSK TOTAL FERIE A/S | 19070174 |
DANSK TOTAL GENBRUG A/S | 53385613 |
Dansk Totalisolering ApS | 40232079 |
Dansk Totalisolering v/Helle Kokholm Nielsen | 32521509 |
Dansk Total Kloak ApS | 36711655 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Egede Harboe(virk.: 24) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Philip Juul Rytter(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Brian Friedi Klintopp Hetland(virk.: 13) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Pct. | 2 % | 0 % | 29 % | 62 % | 5 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rudy Koch Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Thorbjørn Vendelboe Jensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Louise Angela Sørensen Winther(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 12 | 26 | 2 | 1 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 74 % | 0 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marco Egede Harboe(virk.: 24) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 25 | 0 | 23 |
Philip Juul Rytter(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 2 | 3 | 1 |
Brian Friedi Klintopp Hetland(virk.: 13) Legale ejere | 11 | 10 | 0 | 3 |
Sum | 13 | 37 | 3 | 27 |
Pct. | 16 % | 46 % | 4 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Rudy Koch Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 3 | 2 |
Thorbjørn Vendelboe Jensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 9 | 0 | 7 |
Louise Angela Sørensen Winther(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 10 | 0 | 3 |
Sum | 6 | 24 | 3 | 12 |
Pct. | 13 % | 53 % | 7 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |