Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2015-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-13 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: mhj@logistics.as (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: Commentor A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Navne: LOGISTICS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Stiftere: Commentor A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Bestyrelse: Poul Anker Mikael Haurum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Direktion: Michael Hove Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er computerprogrammering samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Navne: LOGISTICS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-06-22 fjernes Navne: DIO SYSTEMS A/S (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-13 fjernes Bestyrelse: Eskil Bielefeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 520.000,00 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2013-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: DIO SYSTEMS A/S (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-03-01 fjernes Binavne: DIO SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Navne: LOGISTICS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2011-01-14)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Bestyrelse: Eskil Bielefeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Binavne: DIO SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Direktion: Michael Hove Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-13 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mhj@logistics.as (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Legale ejere: Commentor A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Navne: LOGISTICS SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2011-01-14)
Den 2011-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Stiftere: Commentor A/S (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)