Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-10 fjernes Direktion: Michael Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-10 fjernes Kontaktoplysninger: info@tdig.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-10 fjernes Navne: TDIG NR. 19 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som komplementarselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 805.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Vedtægter: 2011-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: TDIG NR. 19 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 fjernes Navne: TDIG TL ApS (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2011-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Direktion: Michael Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tdig.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Navne: TDIG TL ApS (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2011-02-02 fjernes Navne: ApS PST 17 NR. 1081 (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2011-02-03 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Navne: ApS PST 17 NR. 1081 (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2011-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)