Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 43, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: mt@ambobyg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 fjernes Navne: DALBY BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Stiftere: 1927 Estate Development ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Anders Horsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mt@ambobyg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af ejendomsprojekter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Vedtægter: 2011-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-31 tilføjes Direktion: Anders Horsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Direktion: Gitte Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Gitte Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 43, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: DALBY BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Stiftere: 1927 Estate Development ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)