Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Klim Johansen | 18.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Henrik Hansen | 26.05.2014 | 18.09.2023 | adm. dir |
Leo Jensen | 17.04.2012 | 26.05.2014 | adm. dir |
Sonja Alice Dahl Mikkelsen | 28.12.2010 | 17.04.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Tørring | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Klim Johansen | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Cliff Præstegaard | 28.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Henrik Hansen | 28.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Thorup Sørensen | 31.03.2016 | 05.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Eric Melchior Sørensen | 31.08.2015 | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Thinggaard | 28.12.2010 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Høgholt Vester | 28.12.2010 | 31.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Leo Jensen | 28.12.2010 | 26.05.2014 | bestyrelsesmedlem |