Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-02-25 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-03-11 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgenæsvej 46, 4700 Næstved (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2012-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellmansgade 37, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellmansgade 37, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Simon Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Legale ejere: Simon Jacobsen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: TANDLÆGE SIMON JACOBSEN ApS (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2011-01-11 tilføjes Reelle ejere: Simon Jacobsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-01-11 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Stiftere: Simon Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2011-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)