Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Oliehavnsvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-19 fjernes Navne: SEA-BALT SHIPPING LINES A/S (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Stiftere: SEATAINERS GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 fjernes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 fjernes Direktion: Gert Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oliehavnsvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2013-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Bestyrelse: Erik Vinther Vintov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Vinther Vintov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Direktion: Gert Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2011-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Navne: SEA-BALT SHIPPING LINES A/S (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2011-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Stiftere: SEATAINERS GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Vedtægter: 2011-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2011-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)