Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Borum | 30.11.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Dahl Iversen | 10.09.2014 | 30.11.2018 | adm. dir |
Rasmus Nørgaard Andersen | 02.10.2012 | 10.09.2014 | adm. dir |
Orla Møller Petersen | 08.03.2012 | 02.10.2012 | direktør |
Bjørn Jarl Elwart Bagge | 06.01.2011 | 08.03.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Borum | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Damgaard Lunde | 08.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Romvig | 01.12.2022 | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Blok Grabow | 08.08.2022 | 08.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Borum | 08.08.2022 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 30.11.2018 | 08.08.2022 | formand |
Christian Damgaard Lunde | 30.11.2018 | 07.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 27.08.2018 | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Nørgaard Andersen | 09.03.2017 | 08.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Munk | 01.02.2016 | 27.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dahl Iversen | 20.12.2013 | 30.11.2018 | formand |
Jakob Blok Grabow | 20.12.2013 | 09.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Damgaard Lunde | 20.12.2013 | 01.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Boye Enig | 17.05.2013 | 20.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Vig Pedersen | 16.04.2012 | 20.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Drejer | 16.04.2012 | 20.12.2013 | formand |
Jens Mastrup | 12.01.2012 | 22.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Søren Munk | 18.01.2011 | 16.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Tindbæk Haase | 18.01.2011 | 16.04.2012 | formand |
Orla Møller Petersen | 18.01.2011 | 12.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Mastrup | 06.01.2011 | 18.01.2011 | bestyrelsesmedlem |