Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 57, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Direktion: Julia Lloyd van Lopik (direktion) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-28 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Legale ejere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Navne: AMBJØRN ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Reelle ejere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Stiftere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2014-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller direktørerne i forening. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2014-11-06 tilføjes Vedtægter: 2014-11-06 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Julia Lloyd van Lopik (direktion) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2014-10-06 fjernes Direktion: Erik Roar Ambjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 57, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåregnvænget 23, 2830 Virum (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-06-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåregnvænget 23, 2830 Virum (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2010-12-28 tilføjes Direktion: Erik Roar Ambjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-28 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Legale ejere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Navne: AMBJØRN ApS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Reelle ejere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Stiftere: Erik Roar Ambjørn (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-20)