Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-18 tilføjes Bestyrelse: Maibritt Nørreskov Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Bagger Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-17 fjernes Bestyrelse: Maibritt Nørreskov Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør og formanden eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Maibritt Nørreskov Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Elmer Ejendomme Holding IVS (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2017-12-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2017-07-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 66, 2770 Kastrup (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2011-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-30 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2010-12-30 tilføjes Direktion: Bente Nørreskov Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Legale ejere: M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2010-12-30 tilføjes Navne: EJENDOMMEN ENGLANDSVEJ 384 ApS (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Reelle ejere: Theis Elmer Nielsen, Maibritt Nørreskov Nielsen, Bente Nørreskov Nielsen (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Stiftere: M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den til Erhvervs- og Selskabs- styrelsen anmeldte direktør (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2010-12-30 tilføjes Vedtægter: 2010-12-30 (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)