Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Binavne: Forstadsdrømme ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2013-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SLAVI ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2013-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byggebørsen ApS. (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2016-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Olufsen & Larsen ApS. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2018-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: suitrace ApS. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-21 tilføjes Direktion: Martin Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 fjernes Direktion: Cyrus Moorteza Gholli (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: Cyrus Moorteza Gholli (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2018-08-16 fjernes Direktion: Martin Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Maribovej 125, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Bygge boersen ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-14 fjernes Navne: PAUCH ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maribovej 125, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 68, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvestervej 68, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresøvej 10, 4470 Svebølle (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-15 tilføjes Vedtægter: 2017-01-15 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-01-15 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresøvej 10, 4470 Svebølle (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 4, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøftevej 4, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 5, 3. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2012-05-01)
Den 2012-11-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-29)
Den 2012-11-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 5, 3. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2012-05-01)
Den 2012-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 61, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-18 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-08-18 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 61, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Direktion: Martin Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i danske og udenlandske selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Legale ejere: Martin Larsen (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2011-01-04 tilføjes Navne: PAUCH ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2011-01-04 tilføjes Reelle ejere: Martin Larsen (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-01-04 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Stiftere: Martin Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Vedtægter: 2011-01-04 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)