Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans-Jørgen Hammer Kirstein | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mie Aae Mouritsen | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Techen Nielsen | 31.07.2023 | formand |
Lars Aae Mouritsen | 03.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Lind | 01.05.2020 | 05.04.2022 | formand |
Robert Danny Kjær | 26.11.2014 | 01.05.2020 | formand |
Mogens Aae Mouritsen | 03.01.2011 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
René Rasmussen | 03.01.2011 | 03.03.2014 | formand |