Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-20 tilføjes Binavne: Sorø Gruppen ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Vedtægter: 2022-09-19 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2014-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOPP SORØ A/S. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2015-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kopp Fabrikken ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2017-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SORØ GRUPPEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYNGE BYHUSE ApS. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2021-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Bøgetoppen Slagelse Aps. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Bøgetoppen Slagelse Aps. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SORØ GRUPPEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Lars Aae Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: Anne Marie Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Aae Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Anne Marie Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselholmvej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Lars Aae Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandel i andre selskaber og virksomheder samt investering og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Legale ejere: Anne Marie Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 3/1 2011 ApS (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-03 tilføjes Reelle ejere: Anne Marie Mouritsen (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-01-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Stiftere: Anne Marie Mouritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Vedtægter: 2011-01-03 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)