Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | xbrl | ||||
Revisor | Bibranche | Formål | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 tilføjes Navne: Dansk Klimaskærm og Lækagesporing ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-19 fjernes Navne: Aarhus Tagentreprise ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-05 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-09-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-04 tilføjes Navne: Aarhus Tagentreprise ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-09-03 fjernes Navne: Blu Bee ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-04 tilføjes Vedtægter: 2023-09-04 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-02-27 tilføjes Bibranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import/eksport og køb og salg af industri/byggematerialer, oprydning og rengøring af arbejdspladser samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-02-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: Blu Bee ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-02-26 fjernes Navne: SOGNEVEJ 7 ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Chaibun Christensen (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-06-28 fjernes Reelle ejere: Maja Fredberg (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 269, 8870 Langå (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 269, 8870 Langå (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 269, 8870 Langå (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 269, 8870 Langå (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-24 tilføjes Direktion: Thomas Chaibun Christensen (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-24 fjernes Direktion: Maja Fredberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-14 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2015-08-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2013-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og drift af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2013-03-14 tilføjes Navne: SOGNEVEJ 7 ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2013-03-13 fjernes Navne: EJENDOMMEN HAMMELVEJ 269 ApS (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2013-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Vedtægter: 2013-03-14 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2011-12-31 tilføjes Direktion: Maja Fredberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 fjernes Direktion: Lene Havgaard Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 269, 8870 Langå (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2011-01-06 tilføjes Direktion: Lene Havgaard Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Legale ejere: BIIG BUSINESS ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2011-01-06 tilføjes Navne: EJENDOMMEN HAMMELVEJ 269 ApS (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-06 tilføjes Reelle ejere: Maja Fredberg (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-01-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2011-01-06 tilføjes Stiftere: Lene Havgaard Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)