Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 21, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Direktion: Helle Viuff (direktør) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-07 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Legale ejere: 070707 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Navne: 11.01.11 ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Reelle ejere: Helle Viuff (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Stiftere: 070707 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2012-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: COBO VII E ApS. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Nyhavn 12 ApS. (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2012-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Q 9 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Q 97 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 21, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandvej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2012-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandvej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2012-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Direktion: Helle Viuff (direktør) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, administration af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-07 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Legale ejere: 070707 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Navne: 11.01.11 ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Reelle ejere: Helle Viuff (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Stiftere: 070707 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Vedtægter: 2011-01-07 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2011-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-15)