Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-10 fjernes Navne: SOCCA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, SOCCAFAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Bestyrelse: Jens Chresten Kolding Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Direktion: Lars Henning Stigel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Henning Stigel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Helt Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Lars Henning Stigel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 fjernes Direktion: Henrik Høvring (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 11, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 11, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2011-07-27)
Den 2012-01-20 tilføjes Bestyrelse: Richard Murbeck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 fjernes Bestyrelse: Pia Porse Wett Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Henrik Høvring (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 fjernes Direktion: Martin Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og drift af web-portaler og dertil hørende services samt enhver aktivitet der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 190.843,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Vedtægter: 2012-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2011-07-27)
Den 2011-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 2, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 2, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-14 tilføjes Bestyrelse: Pia Porse Wett Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Direktion: Martin Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Navne: SOCCA ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, SOCCAFAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)