Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 10, 1615 København V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-04 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Legale ejere: ILSE LAURIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Navne: DOLL HOUSE ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Reelle ejere: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Stiftere: RESTAURATIONSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2010 ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-02 tilføjes Vedtægter: 2024-01-02 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-02 fjernes Direktion: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2020-07-06 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 10, 1615 København V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 10, st. th., 1615 København V (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsdrift. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2013-01-29 tilføjes Vedtægter: 2013-01-29 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Legale ejere: ILSE LAURIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-25 tilføjes Reelle ejere: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-25 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 10, st. th., 1615 København V (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 6, 2. th., 1615 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 6, 2. th., 1615 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Direktion: Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-04 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Navne: DOLL HOUSE ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-01-04 tilføjes Stiftere: RESTAURATIONSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2010 ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2011-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-02)