Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Ian Harris | 07.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Solgård Rasmussen | 07.10.2015 | formand |
Lars Hedegaard Køpke | 18.11.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Solgård Rasmussen | 18.11.2013 | 06.10.2015 | bestyrelse |
Paul Christen Bredahl | 18.11.2013 | 30.06.2015 | formand |
Michael Bisgaard Christensen | 18.11.2013 | 06.01.2014 | bestyrelse |
Kim Ian Harris | 05.01.2011 | 18.11.2013 | formand |