Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Gosvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-01 fjernes Bestyrelse: Erling Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Vedtægter: 2012-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: margit@bennogosvig.dk (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borrisvej 27, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 tilføjes Bestyrelse: Erling Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2010-12-23 tilføjes Direktion: Benno John Gosvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Legale ejere: FAMILIEN GOSVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2010-12-23 tilføjes Navne: BORRIS LANDBRUGSSKOLE A/S (offentliggjort 2011-01-05)
Den 2010-12-23 tilføjes Reelle ejere: Margit Liljestjerne Gosvig (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Stiftere: FAMILIEN GOSVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-01-05)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)