Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-07-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-07-10 fjernes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-21 tilføjes Direktion: Rune Svejgård Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2023-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-11-24 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: Strodl Invest ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: C. EGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Strodl Invest ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Christian Egholm Petersen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-12 tilføjes Legale ejere: Strodl Invest ApS, C. EGHOLM HOLDING ApS, RMD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-11 fjernes Legale ejere: Strodl Invest ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 tilføjes Legale ejere: Strodl Invest ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: EEM Invest ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: Strodl Invest ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen, Christian Egholm Petersen, Rune Svejgård Madsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-11 fjernes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Thomas Gylden (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-09 fjernes Direktion: Thomas Gylden (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-14 tilføjes Legale ejere: Strodl Invest ApS, EEM Invest ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2015-12-13 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 15.9.2015 ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 15.9.2015 ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 30, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 15, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Direktion: Thomas Gylden (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: viridis@viridis.dk (offentliggjort 2012-11-30)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 15, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2012-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 56, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Gylden (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-01-04 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2011-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 56, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Jens Strodl-Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre ejendomsservice, herunder rengøring, havearbejde og snerydning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: VIRIDIS EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2011-01-03 tilføjes Stiftere: Jens Strodl-Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Vedtægter: 2011-01-03 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)