Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-08-21 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-05-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-21 tilføjes Direktion: Rasmus Grønning Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Rasmus Grønning Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2013-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FORMULA33 ApS. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE STRATEGY OFFICE ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: FORMULA33 ApS. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2023-08-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Madvigs Alle 10, 2. tv., 1829 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Madvigs Alle 10, 2. tv., 1829 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-28 tilføjes Vedtægter: 2018-01-28 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-04 fjernes Revisor: Mads Harboe Vainisto Nørring (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-29 tilføjes Revisor: Mads Harboe Vainisto Nørring (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2013-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og besidde kapitalandele i kapitalselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-09-24)
Den 2013-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-16 tilføjes Navne: THE STRATEGY COMPANY ApS (offentliggjort 2013-09-24)
Den 2013-09-15 fjernes Navne: RGH HOLDING ApS AF 2011 (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2013-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2013-09-16 tilføjes Vedtægter: 2013-09-16 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2012-11-08 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Madvigs Alle 10, 2. tv., 1829 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2012-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 13, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-05-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Direktion: Rasmus Grønning Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2012-03-02 fjernes Direktion: Rasmus Grønning Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 13, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Rasmus Grønning Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Legale ejere: Rasmus Grønning Hansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: RGH HOLDING ApS AF 2011 (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2011-01-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Grønning Hansen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2011-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2011-01-03 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Stiftere: Rasmus Grønning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)