Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Hjemmeside: https://www.mikenedergaard.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: nedergaardgroup@nedergaard.me (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIA MARKETING ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2011-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: OPLØST PROJEKTSELSKAB 2012 ApS. (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2011-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bolio Odin ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: TREND GROUP ApS. (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fyns Festfyrværkeri ApS. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Bolio ApS. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Monedero ApS. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bolio ApS. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 6-8, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2014-08-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2014-08-11 fjernes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2013-11-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2011-01-03 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2011-01-04)
Den 2011-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 6-8, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Mike Nedergaard Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af datterselskaber og anden aktivitet beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: Mike Nedergaard Andersen (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2011-01-01 tilføjes Navne: NEDERGAARD GROUP ApS (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mike Nedergaard Andersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Stiftere: Mike Nedergaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Vedtægter: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2011-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)