Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Bestyrelse: Mogens Daarbak (formand) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: Mogens Daarbak (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Troels Daarbak, Mitzi Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Navne: HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Troels Daarbak, Mitzi Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Stiftere: Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Troels Daarbak, Mitzi Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Daarbak, Mitzi Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2014-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Krattetvej 125, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-16 tilføjes Bestyrelse: Mogens Daarbak (formand) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-05-16 tilføjes Navne: HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-05-15 fjernes Navne: MOGENS DAARBAK II ApS (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2012-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den enkelte direktør hver især, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-05-16 tilføjes Vedtægter: 2012-05-16 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Henny Daarbak (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: MOGENS DAARBAK II ApS (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: MOGENS HOLDING II ApS (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krattetvej 125, 9740 Jerslev J (offentliggjort 2014-10-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Direktion: Mogens Daarbak (direktion) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Navne: MOGENS HOLDING II ApS (offentliggjort 2011-01-03)
Den 2010-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Stiftere: Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)