Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Revisor: RevisorDK Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 fjernes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2012-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: rode@wex.dk (offentliggjort 2012-05-07)
Den 2012-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havvænget 2, 9300 Sæby (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophus Falcks Vej 1 k., 9300 Sæby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2010-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Falcks Vej 1 k., 9300 Sæby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2010-12-30 tilføjes Direktion: Rode Frilev Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve sommerhusområdet Kongevejen 68, Hals og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Legale ejere: SÆBY STORKØB HOLDING ApS, Christine Rode Andreasen, Carsten Winther Andreasen, Søren Rode Jain Andreasen, Michael Larsen (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2010-12-30 tilføjes Navne: SÆBY STORKØB EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2010-12-30)
Den 2010-12-30 tilføjes Reelle ejere: Rode Frilev Andreasen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-30 tilføjes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2010-12-30 tilføjes Stiftere: SÆBY STORKØB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Vedtægter: 2010-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-30)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)