Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Quist-Jensen | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erling Hedemand Sørensen | 28.04.2020 | formand |
Ole Færch | 23.12.2010 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Mikkelsen | 28.04.2020 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erling Hedemand Sørensen | 23.12.2010 | 27.04.2020 | bestyrelse |
Per Mikkelsen | 23.12.2010 | 27.04.2020 | formand |