Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Sabroes Gade 16, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Navne: VALBY MULTI SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Stiftere: Hayati Özdemir (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-06 fjernes Direktion: Ercan Ozdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Sabroes Gade 16, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Værebrovej 126, 1. 7., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2011-06-03)
Den 2011-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værebrovej 126, 1. 7., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2011-06-03)
Den 2011-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 80, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Ercan Ozdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Direktion: Hayati Özdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 80, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Direktion: Hayati Özdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarudlejnings virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Navne: VALBY MULTI SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Stiftere: Hayati Özdemir (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Vedtægter: 2010-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)